公众号
该公众号已被封禁
12月27日,中国联通集团召开会议,宣布由中国五矿集团公司资本运营部总经理李玉焯,出任中国联通总会计师、党委委员。
资料显示,李玉焯,1972年12月出生,大学毕业于东北大学有色金属冶金系有色金属冶金专业,获工学学士学位,研究生毕业于清华大学经济管理学院工商管理专业,获工商管理硕士学位,是教授级高级工程师、高级会计师。
李玉焯历任北京有色冶金设计研究总院工程师、中国有色工程设计研究总院高级工程师、北京恩菲水工业有限公司人力资源部经理,北京恩菲环保股份有限公司董事会秘书、人力资源部主任、财务部主任,中国恩菲工程技术有限公司财务部主任,中国有色工程有限公司财务部主任。2013年10月至2014年9月任中国有色工程有限公司党委委员、财务部主任,中国恩菲工程技术有限公司副总经理、副总会计师、财务部主任(兼);2014年9月至2015年6月任中国有色工程有限公司党委委员,中国恩菲工程技术有限公司副总经理、副总会计师;2015年6月至2017年9月任中国中冶资金部部长,2016年10月任中国中冶董事会秘书,2019年调任中国五矿集团公司资本运营部总经理。
李玉焯此次接任的联通总会计师一职,前任朱可炳今年6月从联通调离到五矿集团任副总经理,而李玉焯恰好也来自五矿集团。
李玉焯也成为联通历史上,为数不多的女性班子成员。
汉字中“焯”是个多音字,分别为chāo、zhuō。用作名字时多为zhuō的发音。
2021
国资委频频对运营商高管进行调整
仅仅联通公司就涉9人次
几乎相当于整个轮换一遍
【1】2021年2月19日,中国电信副总经理陈忠岳调任中国联通总经理;
【2】4月28日,中国联通党组成员、副总经理范云军辞任,此后任职中国卫星网络集团有限公司副总经理。
【3】6月11日,中国联通党委副书记李福申辞任;国资委7月9日发布文件:经研究,任命李福申为中央企业专职外部董事;
【4】6月18日,中国联通党组成员、总会计师朱可炳辞呈,改任五矿集团副总经理。
【5】8月26日,中国联通党组书记、董事长王晓初退休;
【6】8月27日,工信部副部长刘烈宏调任中国联通党组书记、董事长;
【7】11月2日,全国总工会书记处书记、党组成员王俊治任中国联通党组副书记;
【8】11月15日,中国联通市场部总经理唐永博升任中国联通副总经理。
【9】12月27日,新任中国联通总会计师李玉焯到任。
联通领导班子全家福
刘烈宏
中国联合网络通信集团有限公司 董事长、党组书记
1968年10月生,研究生,管理学博士,中共党员。曾任:信息产业部电子第二研究所所长、党委书记,中国电子科技集团副总经理、党组成员,中国电子信息产业发展研究院院长兼北京赛迪信息产业集团公司总裁,中国电子信息产业集团有限公司董事、总经理、党组副书记,中国电子科技集团有限公司董事、总经理、党组副书记,中央网络安全和信息化委员会办公室副主任、国家互联网信息办公室副主任,工业和信息化部党组成员、副部长。第十二届全国政协委员。现任中国联合网络通信集团有限公司董事长、党组书记。
陈忠岳
中国联合网络通信集团有限公司 董事、总经理、党组副书记
1971年6月生,大学本科,经济学硕士,中共党员。曾任:中国电信浙江分公司副总经理、党组成员,中国电信公众客户事业部总经理,中国电信山西分公司总经理、党组书记,中国电信集团有限公司副总经理、党组成员。现任中国联合网络通信集团有限公司董事、总经理、党组副书记。
王俊治
中国联合网络通信集团有限公司 董事、党组副书记
1964年11月生, 研究生,工学硕士,中共党员。曾任:中华全国总工会劳动保护部副部长、部长,中国能源化学工会全国委员会主席、分党组书记,中华全国总工会劳动和经济工作部部长,中华全国总工会书记处书记、党组成员。中华全国总工会第十五届、十六届执行委员会委员,十六届主席团委员。现任中国联合网络通信集团有限公司董事、党组副书记。
买彦州
中国联合网络通信集团有限公司 副总经理、党组成员
1968年10月生,大学本科,电子与信息工程硕士,中共党员。曾任:中国网通集团河南省分公司网络运维部总经理,中国网通集团广东省分公司副总经理、党组成员、纪检组长,中国联通广东省分公司副总经理、党委委员,中国联通福建省、辽宁省分公司总经理、党委书记。第十二届全国人大代表。现任中国联合网络通信集团有限公司副总经理、党组成员。
梁宝俊
中国联合网络通信集团有限公司 副总经理、党组成员
1969年10月生,大学本科,工学硕士,中共党员。曾任:中国电信集团北京市电信公司副总经理、党组成员,中国电信股份有限公司北京分公司副总经理、党组成员,中国电信集团公司河南省电信分公司总经理、党组书记,中国电信集团公司企业信息化事业部总经理、中国电信集团公司政企客户事业部总经理。现任中国联合网络通信集团有限公司副总经理、党组成员。
董群
中国联合网络通信集团有限公司 纪检监察组组长、党组成员
1967年1月生,研究生,管理学硕士,中共党员。曾任:中国航天科工集团第三研究院党委副书记、纪委书记、工会主席,中国航天科工集团第一研究院党委书记、副院长,中国航天科工集团第十研究院党委书记、副院长,中国航天科工集团第十研究院党委书记、院长。现任中国联合网络通信集团有限公司纪检监察组组长、党组成员。
何飚
中国联合网络通信集团有限公司 副总经理、党组成员
1972年2月生,大学本科,工商管理博士,中共党员。曾任:中国联通广东省茂名分公司党委书记、总经理,广东省分公司人力资源部总经理,广州市分公司党委书记、总经理,广东省分公司党委委员、副总经理,广东省分公司党委副书记、总经理,广东省分公司党委书记、总经理兼任联通(广东)产业互联网有限公司董事长。现任中国联合网络通信集团有限公司副总经理、党组成员。
唐永博
中国联合网络通信集团有限公司 副总经理、党组成员
1974年2月生,研究生,工商管理硕士,中共党员。曾任:中国联通湖南省分公司G网经营部、个人客户部、销售部总经理,中国联通湖南省分公司副总经理、党委委员,中国联通湖南省分公司总经理、党委书记,中国联通集团公司市场部总经理。第十三届全国人大代表。现任中国联合网络通信集团有限公司副总经理、党组成员。
李玉焯
中国联合网络通信集团有限公司 总会计师、党组成员
1972年12月生,研究生,工商管理硕士,中共党员。曾任:中国有色工程有限公司财务部主任,中国恩菲工程技术有限公司副总经理,中国冶金科工集团有限公司(中国冶金科工股份有限公司)资金部部长、董事会秘书,中国五矿集团有限公司资本运营部部长。现任中国联合网络通信集团有限公司总会计师、党组成员。